Thomas Oppliger
wohnhaft in Oberentfelden, aus Heimiswil Aktuelle Mandate: Haustechnik Oppliger AG Verbundene Personen: Hans Oppliger-Kull So bleiben Sie über "Thomas Oppliger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Oppliger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Oppliger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Oppliger"
|
|
Thomas Oppliger
wohnhaft in Rubigen, aus Sigriswil Aktuelle Mandate: Aseol Suisse AG Verbundene Personen: Andreas Gerber, Stefan Bryner So bleiben Sie über "Thomas Oppliger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Oppliger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Oppliger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Oppliger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Oppliger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Oppliger arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Handel (sonstiges)
Sonstige Bautätigkeit
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Oppliger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Oppliger
Publikationsnummer: HR02-1005935660, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Rock Capital Holding GmbH, in Romanshorn, CHE-441.560.356, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3248219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Thomas, von Amden, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiera, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005650991, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Office Value GmbH, in Erlen, CHE-386.764.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936718).
Statutenänderung:
21.12.2022.
Firma neu:
Officemania GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Thomas, von Amden, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichel, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005050406, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Portion Online GmbH, in Hünenberg, CHE-185.728.286, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4421003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rock Capital Holding GmbH (CHE-441.560.356), in Romanshorn, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Oppliger, Thomas, von Amden, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hablützel, Michael, von Trüllikon, in Berlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.